Entreprise : SCEA DE VIDALET - SIREN 410 824 601
Identité
Dénomination
SCEA DE VIDALET
SIREN (siège)
410 824 601
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1997
Début d’activité
16/06/1975
Date de fin de la personne morale
04/02/2069
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Elevage de taurillons production de céréales
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
2400 EUR
Adresse du siège
SAINT PAUL 09700 LE VERNET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOULIS REMI , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Le Vernet
Nom, Prénom(s)
VIGNANDO JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Labatut
Dénomination
SOCIETE DE TRAVAIL ENVIRONNEMENTAL ARIEGEOISE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Le Vernet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/06/1975
Siret
41082460100026
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Elevage de taurillons production de céréales
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
SAINT PAUL
09700 , LE VERNET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/1975
Siret
41082460100018
Code APE
011A
Adresse
VIDALET
09700 , LABATUT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/02/1997
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 15/07/80, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 500 000 F A 830 000 F A COMPTER DU 20/03/88, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 830 000 F A 2 450 000 F A COMPTER DU 20/12/91, REDUCTION DU CAPITAL AMENE DE 2 450 000 F A 2 400 000 F A COMPTER DU 02/05/94, REDUCTION DU CAPITAL AMENE DE 2 400 000 F A 1 200 000 F ; DEPART DE MR SALVAYRE GUY, CO-GERANT A COMPTER DU 30/12/96, TRANSFORMATION DU GAEC EN SCEA ; MR RAMOND NORBERT EST REMPLACE PAR MME RAMOND GEORGETTE EN QUALITE DE GERANTE ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 10/01/97 A COMPTER DU 17/05/99, MME RAMOND GEORGETTE EST REMPLACEE PAR MR TOULIS FRANCOIS EN QUALITE DE GERANT INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 28/05/99 Mention du 04/05/2001 : A compter du 19/04/2001 : AUGMENTATION CONVERSION EN EUROS DU CAPITAL Ancien : 1.200.000 FRANCS Nouveau : 183.600 EUROS Annonce légale : Croix du Midi 26/04/2001 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Ancien : VIDALET-LABATUT-09700 SAVERDUN Nouveau : SAINT PAUL 09700 SAVERDUN
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).