Entreprise : GROUP FONCIER RURAL BOURDAIS - SIREN 410 799 159
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2022)
Dénomination
GROUP FONCIER RURAL BOURDAIS
SIREN (siège)
410 799 159
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1997
Date de fin de la personne morale
30/01/2046
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
21037.96 EUR
Adresse du siège
PRECERON 49310 LYS-HAUT-LAYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Voide
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS ROLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Chemillé-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS JACQUELINE
Nom d'usage
RENOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Sainte-Luce-Sur-Loire
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
BRISSAC LOIRE AUBANCE
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS PATRICIA
Nom d'usage
DESBOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Hilaire Saint-Florent
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS LYLIANE
Nom d'usage
FORESTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Mazé-Milon
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Beaumont-en-Véron
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Cantenay-Epinard
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Etriché
Nom, Prénom(s)
BOURDAIS CHRISTELLE
Nom d'usage
JOUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/1996
Siret
41079915900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
24 RUE PRINCIPALE
49320 , BRISSAC LOIRE AUBANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/1996
Siret
41079915900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété la gestion et l'administration des immeubles par destination agricole qui vont lui être apportés et de tous ceux qu'il pourrait acquérir
Adresse
Préceron
49310 , Lys-Haut-Layon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Voide
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : BOURDAIS Yves, siège de la liquidation : Préceron LE VOIDE 49310 Lys-Haut-Layon, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole paru le 24/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22958
Date d'ajout
07/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 138 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 21 037.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).