Entreprise : LA FERME DU MOULIN - SIREN 410 738 660
Identité
Dénomination
LA FERME DU MOULIN
SIREN (siège)
410 738 660
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1997
Début d’activité
01/12/2018
Date de fin de la personne morale
05/02/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage de volailles
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
105000 EUR
Adresse du siège
49 FERME DU MOULIN 77610 MARLES-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FISCHER JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Marles-en-Brie
Nom, Prénom(s)
FISCHER SEBASTIEN , JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Marles-en-Brie
Dénomination
LA FERME DU MOULIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
FONTENAY TRESIGNY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2018
Siret
41073866000027
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Élevage de volailles
Adresse
49 FERME DU MOULIN
77610 , MARLES-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
12/06/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 10-06-2024, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan Selarl B. CARDON - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON 49 Av du President Salvador Allende 77100 Meaux , sous le numéro 2022J748 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 06/11/2023 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois , soit jusqu'au 28/05/2024
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
10/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 09/05/2023 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois , soit jusqu'au 28/11/2023
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
28/11/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 28/11/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J748 date de cessation des paiements le 01/10/2022, et a désigné juge commissaire : Monsieur Dominique GILLY, administrateur(s) : Selarl B. CARDON - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON 49 Av du President Salvador Allende 77100 Meaux, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/05/2023, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
29/01/2019
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME EARL SE TRANSFORME EN SCEA A COMPTER DU 01-12-2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/02/1997
Description
Observations concernant l'établissement situé FERM E DU MOULIN 77610 Marles-en-Brie : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SCEA EN EARL LE 01.05.1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).