Entreprise : SODEXCOM - SIREN 410 633 838
Identité
Dénomination
SODEXCOM
SIREN (siège)
410 633 838
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1997
Début d’activité
23/12/1996
Date de fin de la personne morale
14/01/2047
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Superette
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
HAM SEC POIRIER GISSAC 97180 SAINTE-ANNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 LOTISSEMENT BELLEMARE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEAU VERNEZ ERWAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
TRINCOT NORBERT , MARCEL , ARSENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Le Gosier
Dénomination
CABINET LAURENT MARTIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Clément-de-Rivière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1996
Siret
41063383800017
Nom commercial
LEADER PRICE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Superette
Adresse
HAM SEC POIRIER GISSAC
97180 , SAINTE-ANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 LOTISSEMENT BELLEMARE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6930
Date d'ajout
30/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/02/2011 : Partant : BAUSSAN Albert Henri, Président Nouveau : TRINCOT Norbert, Marcel, Arsene, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
880
Date d'ajout
08/03/2010
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléantCC SUP PARTANT : DRUART ERIC / NOUVEAU : CABINET LAURENT MARTIN SAR REPRES PAR MARTIN LAURENTDate d'effet : 08/06/2009
Numéro d'observation
2520
Date d'ajout
19/06/2003
Description
Modification autreDIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR LE METAYER JEAN-FRANCOIS RAYMOND A CPTER DU 04 02 03
Numéro d'observation
2809
Date d'ajout
01/07/2002
Description
Modification autreNOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : MR LE METAYER JEAN FRANCOIS RAYMOND A COMPTER DU 15 05 02 EXTR DES RESOL AGE DU 15 05 02 JNAL DE PARUT : LE PGRES SOCIAL DU 22 06 02
Numéro d'observation
1817
Date d'ajout
22/04/2002
Description
Modification autreANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31/12 NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 30/09 A COMPTER DU 22 02 02 PRESIDENT PARTANT : MR LUCE RAYMOND JULIEN NOUVEAU PRESIDENT : MR BAUSSAN ALBERT HENRI A COMPTER DU 31 03 02 PV AGOE DU 22 02 02
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
10/01/2002
Description
Modification autreMODIFICATION FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SARL NOUVELLE : STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PLURIPERSONNELLE MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN : 7 622.45 EUROS NOUVEAU : 40 000 EUROS MR LUCE RAYMOND, ANCIENNEMENT GERANT, DEVIENT PRESIDENT A COMPTER DU 02.11.01
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR REDRESSEMENT DE LA CCI DU 22.01.02 SUITE A ERREUR MATERIELLE CONCERNANT LA NOMINATION DE MR MICHEAU VERNEZ ERWAN EN QUALITE DE CCT ET DE MR DRUART ERIC EN QUALITE DE CCS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PLURIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).