Entreprise : C.S.E. CONSEIL ET FORMATION - SIREN 410 624 126
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2021)
Dénomination
C.S.E. CONSEIL ET FORMATION
SIREN (siège)
410 624 126
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1997
Date de fin de la personne morale
28/01/2096
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
38 RUE DE LORETTE 45160 OLIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECHARD SERGE , EMILE , LUCIEN , ROLAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
JEAN CLAUDE , ALICE , EMILIE , EUGENIE
Nom d'usage
ECHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Olivet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41062412600018
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LE CONSEIL EN ORGANISATION, PEDAGOGIE ET TOUTE ACTION VISANT LE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISE, D'ETABLISSEMENT ET DE SERVICE
Adresse
38 RUE 38 rue de Lorette
45160 , Olivet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Radiation d'office article R123-136 du Code de Commerce-"Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/10/2021
Description
Radiation d'office article R123-136 du Code de Commerce-"Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention"
Numéro d'observation
5401
Date d'ajout
25/08/2005
Description
Dissolution anticipée de la société NOMINATION DE M. ECHARD SERGE ET DE MME ECHARD CLAUDE, DEMEURANT 38 RUE DE LORETTE 45160 OLIVET, EN QUALITE DE LIQUIDATEURS SIEGE DE LIQUIDATION : 38 RUE DE LORETTE 45160 OLIVET PUBLICITE : LA REPUBLIQUE DU CENTRE DU 20/06/2005 Date d'effet : 31/05/2005
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).