Entreprise : ROC ET COLOMBE - SIREN 410 532 451
Identité
Dénomination
ROC ET COLOMBE
SIREN (siège)
410 532 451
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1997
Début d’activité
01/11/2022
Date de fin de la personne morale
13/01/2096
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2023
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exercice d'activités réputées agricoles, l'exploitation des biens agricoles apportes par les associes, achetés, pris a bail
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
181 RUE DE BOULOGNE 30290 LAUDUN-L'ARDOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNE LOUIS , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2022
Siret
41053245100029
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
181 RUE DE BOULOGNE
30290 , LAUDUN-L'ARDOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1997
Siret
41053245100011
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
75 AV GEOFFROY PERRET
30210 , REMOULINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/000485
Date d'ajout
06/01/2023
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 75 Avenue Geoffroy Perret 30210 REMOULINS au 181 Rue de Boulogne 30290 LAUDUN-L'ARDOISE à compter du 01/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/000485
Date d'ajout
06/01/2023
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Exploitation agricole à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/11/2022
Numéro d'observation
F23/000485
Date d'ajout
06/01/2023
Description
A compter du 01.11.2022 : Modification relative aux dirigeants : BERNE Louis Bernard nom d'usage : BERNE Louis n'est plus gérant BERNE Louis Bernard nom d'usage : BERNE Louis devient président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).