Entreprise : GROUPE TELEGRAMME DEVELOPPEMENT - SIREN 410 341 473
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2019)
Dénomination
GROUPE TELEGRAMME DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
410 341 473
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2012
Date de fin de la personne morale
25/09/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
13425748 EUR
Adresse du siège
11 GAL DU THEATRE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDURIER FREDERIQUE
Nom d'usage
BADIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
BRUXELLES
Nom, Prénom(s)
COUDURIER EDOUARD
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Carantec
Nom, Prénom(s)
GOURVENNEC YVES , MARIE , LOUIS , CHARLES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Carantec
Nom, Prénom(s)
LE GORGEU PHILIPPE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Bois-Colombes
Nom, Prénom(s)
BONNEFOY YVES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
FOURRIER MARC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HERRY DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Saint-Martin-des-Champs
Dénomination
GROUPE TELEGRAMME
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Morlaix
Dénomination
CABINET TANGUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Martin-des-Champs
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1999
Siret
41034147300032
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
19 RUE JEAN MACE
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/11/1999
Siret
41034147300040
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participation dans toute société d'information et communication par tout moyen, y compris télématique, de production ou diffusion d'oeuvres écrites ou audiovisuelles, d'études, sondages ou vente par correspondance. Prestation de services dans le domaine de la communication.
Adresse
11 11 Galerie du Théâtre
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/1996
Siret
41034147300016
Enseigne
BRETAGNE COM
Code APE
722Z
Adresse
RUE HENRI BECQUEREL
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PRISME CP28 PIBS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/06/1999
Siret
41034147300024
Adresse
RUE HENRI BECQUEREL
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PIBS IMMEUBLE IRUS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6036
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine 01/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6035
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Acte sous seing privé en date du 24/09/2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique GROUPE TELEGRAMME MEDIAS, 925 750 325 RCS BREST sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 01/10/2019
Numéro d'observation
30177
Date d'ajout
29/04/2013
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL Se transforme en SAS A compter du 19/02/2013
Numéro d'observation
15151
Date d'ajout
26/09/2012
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).