Entreprise : SA CRISTOL PRODUCTIONS - SIREN 410 318 927
Identité
Dénomination
SA CRISTOL PRODUCTIONS
SIREN (siège)
410 318 927
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1997
Début d’activité
25/11/1996
Date de fin de la personne morale
14/01/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
RETORDAGE, OURDISSAGE ET TISSAGE ;
Code APE
1320Z - Tissage
Capital social
109763.29 EUR
Adresse du siège
81490 BOISSEZON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOISSEZON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET NATHALIE , GERALDINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
CASTRES
Nom, Prénom(s)
CRISTOL JEROME , JEAN , ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
CASTRES
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ALBI
Nom, Prénom(s)
VIAL CHRISTOPHE , JEAN-LUC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
CASTRES
Nom, Prénom(s)
VIAL ANDRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1930
Commune de résidence
LYON
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TOULOUSE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/11/1996
Siret
41031892700036
Code APE
1320Z - Tissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
RETORDAGE, OURDISSAGE ET TISSAGE ;
Adresse
81490 , BOISSEZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOISSEZON
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
41031892700028
Code APE
1320Z - Tissage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACTIVITE : TISSAGE, STOCKAGE ; CREATION DU FONDS ; EXPLOITATION DIRECTE ;
Adresse
28 RUE ERNEST CORNAC
81100 , CASTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CASTRES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/1996
Siret
41031892700010
Code APE
172E
Adresse
20 CHE DE FITELLE
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1213
Date d'ajout
06/04/2018
Description
Radiation du RCS le 06/04/2018 avec effet au 06/04/2018 En date du 06/04/2018, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de SA CRISTOL PRODUCTIONS (procédure ouverte le 05/09/2003 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3106
Date d'ajout
28/10/2003
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/10/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DESIGNE MR CRISTOL JEROME COTE DE BEAUMONT 81100 CASTRES ANCIEN DIRIGEANT DE LA SOCIETE SA CRISTOL PRODUCTIONS AVEC POUVOIR DE REPRESENTER LADITE SOCIETE EN QUALITE DE ADMINISTRATEUR AD HOC A COMPTER DU 24/10/2003 Date d'effet : 24/10/2003
Numéro d'observation
3105
Date d'ajout
28/10/2003
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 24/10/2003, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME MAITRE EVERAERE MONIQUE 1 RUE GUSTAVE SARRAT MAZAMET COMME LIQUIDATEUR, MAINTIENT AU 05/09/2003 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS SANS POURSUITE D'ACTIVITE REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 05/09/2003 A COMPTER DU 24/10/2003 Date d'effet : 24/10/2003
Numéro d'observation
2556
Date d'ajout
15/09/2003
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/09/2003, MONSIEUR JEAN POURSINES A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 12/09/2003 Date d'effet : 12/09/2003
Numéro d'observation
2456
Date d'ajout
05/09/2003
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/09/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR REGIS ANDRIEU JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR GILBERT OUILLAC REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE EVERAERE MONIQUE 1 RUE GUSTAVE SARRAT MAZAMET DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 05/09/2003 A COMPTER DU 05/09/2003 Date d'effet : 05/09/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 720 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 109 763.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).