Entreprise : GIE PUYSSANCE 10 - SIREN 410 242 218
Identité
(Entreprise radiée le 10/08/2021)
Dénomination
GIE PUYSSANCE 10
SIREN (siège)
410 242 218
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1996
Date de fin de la personne morale
25/12/2095
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
16 BD PRESIDENT BERTRAND 43750 VALS-PRES-LE-PUY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bertrand
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOIFFON CLAIRE
Nom d'usage
SUC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
GIROUD JEAN-PIERRE , BERNARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Polignac
Nom, Prénom(s)
RIX DIDIER , CLAUDE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Coubon
Nom, Prénom(s)
DARNET SOPHIE , LOUISE , ANTOINE
Nom d'usage
BROC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
PLANTIN JEAN-LOUIS , PIERRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Bains
Nom, Prénom(s)
MARION PHILIPPE , HENRI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
FOURNERIE LAURENCE
Nom d'usage
COTTIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
TEYSSONNEYRE DANIELLE
Nom d'usage
MEYNARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
LES BOUTIQUES DE MAX
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
STE D'EXPLOITATION DES ETS J.MOULIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
LINOSSIER OPTIQUE SURDITE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
SARL ESTHEL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
JB & JB AUDITION
Qualité
Membre
Commune de résidence
Langeac
Dénomination
FRANCE BEAUTE INSTITUT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Julien-Chapteuil
Dénomination
CADV
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
AUBERT DIFFUSION
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
PONOPTIQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
MALOHA
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
DISTRIBUTION TEXTILE DU MARTOURET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
TROLL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
LES FILS DE LOUIS DESCOURS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
SPORTS LOISIRS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
JEMA
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
CAVE MOLIERE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
MARTEL OPTIQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
BRIGIT'R
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
CONTEMPORAINE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
OPTIQUE ECHEGUT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Dénomination
FLEURS ET SENS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/11/1996
Siret
41024221800015
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
16 BD PRESIDENT BERTRAND
43750 , VALS-PRES-LE-PUY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/005149
Date d'ajout
10/08/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/005149
Date d'ajout
10/08/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du - Siège de la liquidation : 10 Boulevard Saint-Louis 43000 LE PUY-EN-VELAY -
Numéro d'observation
F21/005150
Date d'ajout
10/08/2021
Description
Radiation en date du 10/08/2021 - Clôture des opérations de liquidation 31/07/2020 (Assemblée générale en date du 22/07/2021).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).