Entreprise : STOLT TANK CONTAINERS FRANCE SAS - SIREN 410 240 535
Identité
Dénomination
STOLT TANK CONTAINERS FRANCE SAS
Sigle
/
SIREN (siège)
410 240 535
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1996
Début d’activité
28/02/1997
Date de fin de la personne morale
22/12/2095
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'EXPLOITATION SOUS TOUTES SES FORMES D'UNE ENTREPRISE EFFECTUANT TOUTES PRESTATIONS D'AUXILIAIRE DE TRANSPORTS TERRESTRES MARITIMES ET AERIENS NECESSITANT L'UTILISATION DE CONTENEURS-CITERNES CES PRESTATIONS COMPREN- NENT NOTAMMENT LA COMMISSION DE TRANSPORT LE TRANSIT LA COMMISSION EN DOUANE LA MANUTENTION LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT L'EMPOTAGA ET LE DEPOTAGE LE LAVAGE LE STOCKAGE ET L'ENTREPOSAGE DE MARCHANDISES AINSI QUE TOUS SERVICES D'AFFRETEMENT ET DE LOCATION DE TOUS TYPES DE VEHICULES OU MATERIELS AINSI QUE TOUTES OPERATIONS ACCESSOIRES SE RAPPORTANT A CET OBJET
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
192412 EUR
Adresse du siège
1 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1-5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANDJEAN LAURENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Gommerville
Nom, Prénom(s)
LEE DEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Hornchurch (rm11 3lu) Royaume Uni
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/1997
Siret
41024053500030
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Prestations de services de transport de marchandises par conteneurs-citernes commissionnaire de transport
Autres Activités
Prestations de services de transport de marchandises par conteneurs-citernes commissionnaire de transport
Adresse
1 QUAI GEORGE V
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1-5
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1996
Siret
41024053500014
Code APE
634C
Adresse
2 RUE VINCENT VAN GOGH
76290 , MONTIVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2006
Siret
41024053500022
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
12 CRS CDT FRATACCI
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE COLBERT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F07/005292
Date d'ajout
19/12/2007
Description
Changement de dénomination à compter du 01/12/2007 Ancienne : STOLT-NIELSEN TRANSPORTATION GROUP SAS Nouvelle : STOLT TANK CONTAINERS FRANCE SAS actes déposés le 19/12/2007 - union agricole du 13/12/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/002216
Date d'ajout
22/05/2006
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 2 RUE VINCENT VAN GOGH 76290 MONTIVILLIERS AU 12 COURS COMMANDANT FRATACCI - IMMEUBLE LE COLBERT 76600 LE HAVRE - ACTES DEPOSES LE 22/05/06 - UNION AGRICOLE DU 18/05/06 Date d'effet : 01/05/2006
Numéro d'observation
F01/003566
Date d'ajout
07/09/2001
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS : ANCIEN : 22.610.800 FRS - NOUVEAU : 3.500.000 EUROS ANCIENS ADMINISTRATEURS : ULLINGS BERNARDUS (BEN), WRIGHT CHRISTOPHER, WAKELY JOHN MAINTIEN DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : BARBIER FRINAULT ET AUTRES DANS SES FONCTIONS MAINTIEN DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : GORLIN THIERRY DANS SES FONCTIONS NOMINATION DE MR KRAMER MICKAEL WILLIAM EN QUALITE DE PRESIDENT MR BAILLEHACHE PHILIPPE RESTE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE L'UNION AGRICOLE DU 12/07/2001 - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 31/08/2001 Date d'effet : 29/05/2001
Numéro d'observation
F99/002445
Date d'ajout
07/07/1999
Description
MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE - ANCIENNE : STOLT-NIELSEN - NOUVELLE : STOLT-NIELSEN TRANSPORTATION GROUP SA - ACTES DEPOSES LE 06/07/1999 - UNION AGRICOLE DU 08/07/1999 Date d'effet : 31/05/1999
Numéro d'observation
F97/004491
Date d'ajout
17/11/1997
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE : 31 DECEMBRE 1997 NOUVELLE : 30 NOVEMBRE 1997 A COMPTER DU 30/09/1997 - ACTES DEPOSES LE 17/11/1997
Numéro d'observation
F97/001950
Date d'ajout
20/05/1997
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE ACTIVITE : PRESTATIONS DE SERVICES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CONTENEURS-CITERNES COMMISSIONNAIRE DE TRANS- PORT - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : TANK CONTAINER AGENCY NOUVELLE : STOLT NIELSEN - DEMISSION ET NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT : MR BAILLEHACHE PHILIPPE (NOMME EN QUALI- TE DE DIRECTEUR GENERAL NON ADMINISTRATEUR) NOUVEAU : MR WRIGHT CHRISTOPHER (EST EGALEMENT NOMME ADMINISTRATEUR) - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINIS- TRATEURS PARTANTS : MESSIEURS PONCEL YANICK ET RODRIGUEZ MICHEL NOUVEAUX : MESSIEURS WAKELY JOHN ET ULLINGS BERNARDUS ET MME BOPP EPSE MUTSCHLER MICHELE - DEMISSION ET NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : MR BOUTE CLAUDE NOUVEAU : STE BARBIER FRINAULT ET AUTRES ET SUP- PLEANT PARTANT : MR BOUSSETTE JEAN-PIERRE NOUVEAU : MR GORLIN THIERRY - A COMPTER DU 28/02/97 - NOMINATION DE MR BAILLEHACHE PHILIPPE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 26/03/97 - ACTES DEPOSES LE 15/05/97 L'UNION AGRICOLE DES 27/03 ET 15/05/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).