Entreprise : MEDIADEP - SIREN 410 156 624
Identité
Dénomination
MEDIADEP
SIREN (siège)
410 156 624
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1996
Début d’activité
01/11/1996
Date de fin de la personne morale
11/12/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
CONSEIL ET PRESTATIONS AUX ENTREPRISES
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
60 RTE DE BALATA 97234 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAYAD JOACHIM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ CHRISTIAN , JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Le Robert
Nom, Prénom(s)
MAYNIE PIERRE-LOUIS , ROGER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
MOSSI DJIBO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Fort-De-France
Dénomination
ANTILLAISE D'INFOGRAPHIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fort-De-France
Dénomination
HOLDING SDEE - HBBM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1996
Siret
41015662400018
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONSEIL ET PRESTATIONS AUX ENTREPRISES
Autres Activités
CONSEIL ET PRESTATIONS AUX ENTREPRISES
Adresse
60 RTE DE BALATA
97234 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
12/12/1996
Siret
41015662400026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONSEIL ET PRESTATIONS AUX ENTREPRISES
Autres Activités
CONSEIL ET PRESTATIONS AUX ENTREPRISES
Adresse
DOM MONT LUCAS
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT M 227
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3877
Date d'ajout
27/09/2004
Description
Plan de redressement / continuation MODIFICATION DU PLAN DE CESSION JUGEMENT DU 22/09/2004 AUTORISANT LA CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE LA SOCIETE MEDIADEP S T P Date d'effet : 22/09/2004
Numéro d'observation
3401
Date d'ajout
18/07/2002
Description
Arrêt du plan CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE JTP - BTP JUGE COMMISSAIRE : MR JEAN VOZA COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME MICHEL BES A COMPTER DU 09/07/2002
Numéro d'observation
3212
Date d'ajout
10/07/2002
Description
Arrêt du plan CESSION AU PROFIT DE J T P - B T P JUGE COMMISSAIRE : MR JEAN VOZA COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME MICHEL BES A COMPTER DU 09/07/2002
Numéro d'observation
2254
Date d'ajout
18/05/2000
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général CESSATION DES PAIEMENTS : 16/05./99 JUGE COMMISSAIRE : VOZA JEAN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :ME SEGARD REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BES A COMPTER DU 16/05/2000
Numéro d'observation
3426
Date d'ajout
09/08/1999
Description
Modification autre ADMINISTRATEUR PARTANT MR VILLARD PHILIPPE, CHARLES NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR HERNANDEZ CHRISTIAN, JEAN, JACQUES A DATER DU 11.02.99
Numéro d'observation
3426
Date d'ajout
09/08/1999
Description
CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A DATER DU 11.02.99
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).