Entreprise : AQM CONSEIL - SIREN 410 060 206
Identité
Dénomination
AQM CONSEIL
Sigle
AQM
SIREN (siège)
410 060 206
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1996
Début d’activité
04/12/1996
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
CONSEIL ET PRESTATIONS DE SERVICE EN QUALITE, ORGANISATION, GESTION, AUDIT, COMMUNICATION ET FORMATION, TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
15220 EUR
Adresse du siège
6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
De Thelin PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/12/1996
Siret
41006020600035
Nom commercial
AQM CONSEIL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONSEIL ET PRESTATIONS DE SERVICE EN QUALITE, ORGANISATION, GESTION, AUDIT, COMMUNICATION ET FORMATION, TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL
Autres Activités
CONSEIL ET PRESTATIONS DE SERVICE EN QUALITE, ORGANISATION, GESTION, AUDIT, COMMUNICATION ET FORMATION, TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SOCIAL
Adresse
6 PL DE LA MADELEINE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
41006020600027
Code APE
741G
Adresse
80 RUE LAURISTON
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/1996
Siret
41006020600019
Code APE
741G
Adresse
10 IMP DU CONFESSEUR DU ROY
78450 , VILLEPREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61883
Date d'ajout
04/11/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
61884
Date d'ajout
04/11/2004
Description
La société a par décision du 01/09/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/09/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).