Entreprise : LEGRAND PONCE CLAIRE - SIREN 410 011 258
Identité
Dénomination
LEGRAND PONCE CLAIRE
SIREN (siège)
410 011 258
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1996
Début d’activité
28/11/1996
Date de fin de la personne morale
27/11/2056
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, LA GESTION, L'ADMINISTRATTION, LA LOCATION PAR BAIL ET LA CONSERVATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU VERT GALANT 89116 SEPEAUX-SAINT ROMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND DIDIER , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Sépeaux-Saint Romain
Nom, Prénom(s)
PONCE COLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Sépeaux-Saint Romain
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/11/1996
Siret
41001125800010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION, L'ADMINISTRATTION, LA LOCATION PAR BAIL ET LA CONSERVATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA GESTION, L'ADMINISTRATTION, LA LOCATION PAR BAIL ET LA CONSERVATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
6 RUE DU VERT GALANT
89116 , SEPEAUX-SAINT ROMAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sépeaux
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/11/1996
Description
Historique des observations depuis le 28/11/1996 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 28/11/1996 Publicité au journal : L'YONNE REPUBLICAINE le : 21/11/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).