Entreprise : SUD VOYAGE - SIREN 409 954 161
Identité
Dénomination
SUD VOYAGE
SIREN (siège)
409 954 161
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1996
Date de fin de la personne morale
28/11/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
51832.66 EUR
Adresse du siège
55 RUE DU SIMPLON 75018 PARIS 18 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NDONGO MBEUH TAKAMBOU PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Asnieres Sur Seine
Nom, Prénom(s)
NACIRI FOUZIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TMIRI MOUHSSINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/02/1997
Siret
40995416100025
Nom commercial
SUD VOYAGES
Enseigne
SUD VOYAGES
Code APE
633Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
AGENCE DE VOYAGE
Adresse
55 RUE 55 rue du Simplon
75018 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/1996
Siret
40995416100017
Code APE
000Z
Adresse
6 B RUE MARBEAU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/2004
Siret
40995416100033
Code APE
633Z
Adresse
155 AV DE CLICHY
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/11/2004
Siret
40995416100058
Code APE
633Z
Adresse
153 AV DE CLICHY
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/2005
Siret
40995416100041
Enseigne
SUD VOYAGES
Code APE
633Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
AGENCE DE VOYAGES
Adresse
34 RUE D AVRON
75020 , PARIS 20 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
34 A 36
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996B1573847
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28/09/2021 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1996B1573844
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19-01-2021 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Jean-louis Gruter Juge Commissaire, SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, mandataire judiciaire liquidateur .
Numéro d'observation
1996B1573818
Date d'ajout
30/09/2009
Description
RADIATION D'OFFICE : ARTICLE 42 DU DECRET 84-406 DU 30 MAI 1984 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU : 29/09/2009
Numéro d'observation
1996B1573817
Date d'ajout
19/12/2008
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10.12.2008 A PRONONCE L'INTERDICTION PREVUE A L'ARTICLE L.653-8 DU CODE DE COMMERCE A L'ENCONTRE DE M.TMIRI MOUHSSINE POUR UNE DUREE DE 15 ANS . NOM DU JUGE COMMISSAIRE : M.VALACHS . NOM DU LIQUIDATEUR : ME MONTRAVERS 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS SOUS LE NUMERO 072064.
Numéro d'observation
1996B1573815
Date d'ajout
10/07/2007
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 10.07.2007, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 072064, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 27.02.2007, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M.VALACHS LIQUIDATEUR ME MONTRAVERS 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
1996B1573814
Date d'ajout
22/03/2007
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE NACIRI Fouzia EN QUALITE DE GERANTE A COMPTER DU 29-01-2007
Numéro d'observation
1996B157386
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).