Entreprise : COFRANCE - SIREN 409 483 765
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2023)
Dénomination
COFRANCE
SIREN (siège)
409 483 765
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1996
Date de fin de la personne morale
20/10/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
172 AV MARCEL DASSAULT 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
MARTIN CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
MEYER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
MARTIN JULIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
ROMEC JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
40948376500015
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Aide au financement de projets industriels, pilotage et coordination de projets industriels
Adresse
172 AV 172 avenue Marcel Dassault
60000 , Beauvais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/10/2023
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue "Boite ou destinataire non identifiable").
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).