Entreprise : SCI CADUCEE - SIREN 409 335 148
Identité
Dénomination
SCI CADUCEE
SIREN (siège)
409 335 148
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1996
Début d’activité
06/09/1996
Date de fin de la personne morale
10/10/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3811.23 EUR
Adresse du siège
1 AV LIARD 44380 PORNICHET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LELIEVRE DENIS , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Pornichet
Nom, Prénom(s)
TEXIER CORINNE , MARIE , ANNICK
Nom d'usage
LELIEVRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Pornichet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/1996
Siret
40933514800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immobilière
Autres Activités
gestion immobilière
Adresse
1 AV LIARD
44380 , PORNICHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/1996
Siret
40933514800014
Code APE
702C
Adresse
5 AV RAOUL FOY
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/10/1996
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 ru e Liard 44380 Pornichet : Installé à cette nouvell e adresse depuis le 01/01/2000
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/10/1996
Description
Historique : - MODIF. DU 21/4/2000 : Suivant délib ération de l'AGE du 29 MARS 2000, DEMISSION de Mr MICHAU Pierre en sa qualité de CO-GERANT, Mr LELIE VRE Denis est reconduit SEUL GERANT, a/c du 1/01/2 000 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL de LA BAULE (44500) 5 avenue Foy, à PORNICHET (44380) 1 rue Liard, a/c de cette même date.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/10/1996
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 ru e Liard 44380 Pornichet : Installé à cette nouvell e adresse depuis le 01/01/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).