Entreprise : SCEA REVELON - SIREN 409 309 226
Identité
Dénomination
SCEA REVELON
SIREN (siège)
409 309 226
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2005
Début d’activité
01/01/1962
Date de fin de la personne morale
29/02/2120
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Cultures céréalières
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
22500 EUR
Adresse du siège
LD REVELON 59258 LES RUES-DES-VIGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHEWY LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Villers Outreaux
Nom, Prénom(s)
GHEWY FREDERIC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Fresnoy-le-Grand
Nom, Prénom(s)
GOUBET NATHALIE
Nom d'usage
GHEWY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Villers Outreaux
Nom, Prénom(s)
VERMERSCH LAURENCE
Nom d'usage
GHEWY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Fresnoy-le-Grand
Dénomination
SKYROS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Villers Outreaux
Dénomination
SC GHEVER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Fresnoy-le-Grand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1962
Siret
40930922600010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Cultures céréalières
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD REVELON
59258 , LES RUES-DES-VIGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4381
Date d'ajout
01/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2010 : Partant : FRANCOIS Thierry, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1683
Date d'ajout
04/10/2006
Description
Régularisation : Démission de Mr François-Thierry de ses fonctions de gérant (Mr Ghewy Laurent resté seul gérant) Date d'effet : 04/08/2006
Numéro d'observation
812
Date d'ajout
22/04/2005
Description
Nomination de Mr Ghewy Laurent en qualité de Co-Gerant Date d'effet : 01/03/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).