Entreprise : ARC EN CIEL 95 - SIREN 409 208 329
Identité
Dénomination
ARC EN CIEL 95
Sigle
ARC EN CIE
SIREN (siège)
409 208 329
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1998
Début d’activité
13/09/1996
Date de fin de la personne morale
01/01/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS PARTICULIERS INDUSTRIELS COMMERCIAUX Y COMPRIS PAR SOUS-TRAITANCE LA MACONNERIE LA MENUISERIE LA SERRURERIE LA COUVERTURE L'ETANCHEITE AINSI QUE TOUS TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REVETEMENT ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL DE BUREAUX ENTREPRISES ET INDUSTRIES
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
51800 EUR
Adresse du siège
58 AV BAUDOIN 95170 DEUIL-LA-BARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDREOLI FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/1996
Siret
40920832900048
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS PARTICULIERS INDUSTRIELS COMMERCIAUX Y COMPRIS PAR SOUS-TRAITANCE LA MACONNERIE LA MENUISERIE LA SERRURERIE LA COUVERTURE L'ETANCHEITE AINSI QUE TOUS TRAVAUX DE PEINTURE ET DE REVETEMENT ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL DE BUREAUX ENTREPRISES ET INDUSTRIES
Adresse
58 AV BAUDOIN
95170 , DEUIL-LA-BARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2005
Siret
40920832900030
Code APE
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Activité principale
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Adresse
35 RUE PERGOLESE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
40920832900022
Code APE
452A
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
16 RTE D'ARGENTEUIL
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/09/1996
Siret
40920832900014
Code APE
747Z
Adresse
29 AV LAMARTINE
95230 , SOISY-SOUS-MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
72429
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 28/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 28/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
194
Date d'ajout
06/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 06/06/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00434 , date de cessation des paiements le 06/06/2016 , désigne liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
29607
Date d'ajout
02/01/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/07/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2013
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/01/2006
Description
LA SOCIETE A PAR DECISION DU La société a par décision du 05 12 2005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 05-12-2005 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).