Entreprise : SCI SANFA - SIREN 408 785 186
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2021)
Dénomination
SCI SANFA
SIREN (siège)
408 785 186
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2007
Date de fin de la personne morale
20/09/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
765 EUR
Adresse du siège
39 BD DES BELGES 69006 LYON 6EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
39-41
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORCHERON GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
TOURLONIAS ODILE
Nom d'usage
FORCHERON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Alix
Nom, Prénom(s)
FORCHERON SANDRINE
Nom d'usage
MESSAGEOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Morancé
Nom, Prénom(s)
FORCHERON FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Ville-la-Grand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/1996
Siret
40878518600011
Code APE
702C
Adresse
LES BRUYERES
69380 , ALIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
40878518600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, exploitation directe ou indirecte de tous immeubles.
Adresse
39 BD 39-41 Boulevard des Belges
69006 , Lyon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
39-41
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/015705
Date d'ajout
01/03/2021
Description
Radiation en date du 01/03/2021 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 31/12/2020).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/074028
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2020 - Siège de la liquidation : 39-41 Boulevard des Belges 69006 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en Rhone Alpes du 10/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).