Entreprise : SCI DUVAL - SIREN 408 716 496
Identité
Dénomination
SCI DUVAL
SIREN (siège)
408 716 496
Date d'immatriculation au RNE
23/08/1996
Début d’activité
23/08/1996
Date de fin de la personne morale
22/08/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ET ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
700 EUR
Adresse du siège
15 RUE ALEXANDRE PIEYRE 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL HUGO , VICTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
DUVAL MARIE , LILIANE , CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Larmor-Baden
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/08/1996
Siret
40871649600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION ET ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
15 RUE ALEXANDRE PIEYRE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/002493
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : DUVAL Jean Pierre nom d'usage : DUVAL Jean devient Associé WISNIEWSI Josiane Madeleine nom d'usage : DUVAL Josiane devient Associé DUVAL Hugo Victor nom d'usage : DUVAL Hugo devient Associé DUVAL Marie Liliane Cécile nom d'usage : DUVAL Marie devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002493
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 106714.31 EUROS Nouveau capital : 700 EUROS à compter du 16/05/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).