Entreprise : SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISISON SERMP - SIREN 408 691 335
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2023)
Dénomination
SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATIONS MECANIQUES DE PRECISISON SERMP
SIREN (siège)
408 691 335
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1996
Date de fin de la personne morale
17/07/2095
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
21 RUE GUSTAVE EIFFEL 78120 RAMBOUILLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL FRANCK
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
GALLERON GERARD , MARCEL , GASTON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Saint-Piat
Nom, Prénom(s)
VANTELOT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Dénomination
LA COMPAGNIE DES COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/1996
Siret
40869133500017
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation le développement d'ateliers d'instruments et de mécanique de précision la fabrication et la vente d'outillages moules outillages de moulage le tout soit directement soit en collaboration avec ou pour le compte d'autres fabricants
Adresse
21 RUE GUSTAVE EIFFEL
78120 , RAMBOUILLET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
633
Date d'ajout
05/01/2024
Description
Un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12/12/2023 a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Henri BASSERY à payer la somme de 200.000 euros entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, es-qualités et statuant à nouveau de ce chef, a condamné Monsieur Henri BASSERY à payer à la SELARL ML CONSEILS, es-qualiés, la somme de 50.000 euros au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la société AXIM FIVE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1427
Date d'ajout
17/01/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
1427
Date d'ajout
17/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 17/01/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mars prise en la personne de Maître Philippe Samzun . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 17/01/2023
Numéro d'observation
28744
Date d'ajout
14/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14/06/2022 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Henri BASSERY à concurrence de 200 000 ¿ et Aurélien BASSERY à concurrence de 50 000 ¿ .
Numéro d'observation
68202
Date d'ajout
19/01/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 19/01/2016 nommant Mme Pancera Danielle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
45965
Date d'ajout
11/02/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 27/01/2015 nommant Avec Effet À Compter Du 1er Janvier 2015, La Selarl Mars prise en la personne de Maître Samzun 43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
98031
Date d'ajout
27/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 27/11/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00390 désigne liquidateur Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78000 Versailles , juge commissaire M. Haegel Michel , juge commissaire suppléant M. Delaune Jean-Paul
Numéro d'observation
96318
Date d'ajout
30/10/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30/10/2012 arrête le plan de cession au profit de : la Société GROUPE NUMI TECHNOLOGIES
Numéro d'observation
88551
Date d'ajout
06/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 05/06/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00390 , date de cessation des paiements le 01/03/2012 désigne Juge Commissaire M. Haegel Michel , Juge Commissaire suppléant M. Delaune Jean-Paul , Administrateur Me Michel Franck 10 Allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles avec pour mission : représenter , Mandataire judiciaire Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 05/12/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
78075
Date d'ajout
05/01/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 02/12/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).