Entreprise : SCEA BOZEC LE CORRE - SIREN 408 646 339
Identité
Dénomination
SCEA BOZEC LE CORRE
SIREN (siège)
408 646 339
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1996
Début d’activité
01/04/1996
Date de fin de la personne morale
15/09/2095
Date de clôture
31/10
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole ainsi que toutes activités connexes et similaires .
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
471 LA VOIE ROMAINE 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOZEC JEAN-RENE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
BOZEC ARNAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
L'Hermitage
Nom, Prénom(s)
BOZEC CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
BOZEC PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40864633900015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole ainsi que toutes activités connexes et similaires .
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
471 LA VOIE ROMAINE
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2807
Date d'ajout
26/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2010 : Partant : BOZEC Anne-Marie, Gérant(e) Changement de qualité : BOZEC Pascal, Associé Société Civile devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5436
Date d'ajout
19/10/2005
Description
Changement de gérant CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN : BOZEC JEAN-RENE - NOUVEAU : BOZEC ANNE MARIE - MENTION DES ASSOCIES AU REGISTRE DU COMMERCE : BOZEC JEAN RENE - BOZEC PASCAL - BOZEC ARNAUD - BOZEC CHRISTOPHE (ACTE SSP ET PV AGE DU 31/08/2005) Date d'effet : 31/08/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).