Entreprise : LE FEU AU LAC - SIREN 408 619 260
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2020)
Dénomination
LE FEU AU LAC
SIREN (siège)
408 619 260
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1996
Date de fin de la personne morale
13/08/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
141 RUE ROGER SALENGRO 59770 MARLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS THOMAS
Nom d'usage
FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Marly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/07/1996
Siret
40861926000016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
95 RUE DE LILLE
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/07/1996
Siret
40861926000024
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION DE PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
70 RUE MALPLAQUET
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2013
Siret
40861926000032
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
141 RUE ROGER SALENGRO
59770 , MARLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
27/06/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-05-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
14/05/2018
Description
Dissolution à compter du 01-03-2018, Journal publicateur : TERRES ET TERRITOIRES DU : 20-04-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur (mention de dissolution valable 3 ans).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/10/1997
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 28/10/1997.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/08/1996
Description
La société reprend les actes et engagements accomplis par son dirigeant notamment l'exploitation du fonds faite pour le compte de la so ciété en formation entre le 14 Juillet 1996 et le 14 Août 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).