Entreprise : TURDUS TESTERS OF CAPACITY - SIREN 408 489 532
Identité
Dénomination
TURDUS TESTERS OF CAPACITY
SIREN (siège)
408 489 532
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2000
Début d’activité
01/09/1998
Date de fin de la personne morale
11/09/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Industrialisation et commercialisation d'appareils de contrôle et de mesure
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
53 AV LA MERIDIENNE 48100 MARVEJOLS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA SAINTE CAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRENN JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
PEYRE DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Bourgs sur Colagne
Nom, Prénom(s)
VENDEUVRE ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
MORAINVILLIERS
Nom, Prénom(s)
VERD DE SAINT JULIEN BERTRAND
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
PARIS 16
Dénomination
SARL SCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MENDE
Dénomination
ASSISTANCE DIAGNOSTIC EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ST MANDE
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
40848953200064
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Industrialisation et commercialisation d'appareils de contrôle et de mesure
Adresse
64 AV LA MERIDIENNE
48100 , MARVEJOLS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA SAINTE CAT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
40848953200056
Adresse
53 AV LA MERIDIENNE
48100 , MARVEJOLS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA SAINTE CAT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/1996
Siret
40848953200015
Code APE
332B
Adresse
927 AV JOLIOT CURIE
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI ST CESAIRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/2000
Siret
40848953200049
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Activité principale
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Adresse
ZI LA PLAINE
48500 , BANASSAC-CANILHAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
40848953200023
Code APE
332B
Adresse
6 RUE LOUIS ALPHONSE POITEVIN
71100 , CHALON-SUR-SAONE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD-CENTRE D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1999
Siret
40848953200031
Code APE
332B
Adresse
15 RUE VERGNIAUD
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
932
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2012 : Partant : MANSOURI Rabah, Co-commissaire aux comptes suppléant Nouveau : CRENN Jean-Pierre, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
933
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 28/06/2012 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/09 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2012 : Changement de qualité : VERD DE SAINT JULIEN Bertrand, Président du conseil d'administration et Administrateur devient Président directeur général du conseil d'administration et Administrateur Changement de qualité : VENDEUVRE Alain, Directeur général et administrateur devient Administrateur
Numéro d'observation
1320
Date d'ajout
04/12/2008
Description
Transfert établissement principal Transfert de l'établissement principal : ancien : ZI la Plaine 48500 BANASSAC nouveau : 64 avenue de la Méridienne - ZA Sainte Catherine 48100 MARVEJOLS Date d'effet : 01/10/2008
Numéro d'observation
1310
Date d'ajout
02/12/2008
Description
Transfert du siège social Transfert de siège social : ancien : ZI la Plaine 48500 BANASSAC nouveau : 53 avenue de la Méridienne - ZA Sainte Catherine 48100 MARVEJOLS Date d'effet : 01/10/2008
Numéro d'observation
1046
Date d'ajout
12/09/2007
Description
Démission du commissaire aux comptes démission de CAC : - Titulaire : BERARD Pascale née MOREL - Suppléant : NECTOUX Didier Date d'effet : 29/06/2007
Numéro d'observation
101
Date d'ajout
31/01/2007
Description
Nomination de commissaire aux comptes par décision de l'assemblée générale du 30/06/2006 nomination de : - SARL A.D.E.S. - 1 bis avenue Foch - 94160 SAINT MANDE (RCS PARIS 402 506 372) en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire. - MANSOURI Rabah - 1 bis avenue Foch - 94160 SAINT MANDE en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant. Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
103
Date d'ajout
31/01/2007
Description
Réduction du capital par décision de l'assemblée générale du 22/12/2006. Ancien capital : 170 500 euros Nouveau capital : 37 000 euros Publication : LE REVEIL LOZERE du 11/01/2007 Date d'effet : 22/12/2006
Numéro d'observation
1290
Date d'ajout
13/12/2005
Description
Nomination ou modification de dirigeant(s) Modification de l'administration : partant : PINTENET Jean-François, président du CA partant : VELLA Jean-Marc, directeur général et administrateur nouveau : VERD DE SAINT JULIEN Bertrand, président du CA et administrateur nouveau : VENDEUVRE Alain, directeur général et administrateur Date d'effet : 30/11/2005
Numéro d'observation
607
Date d'ajout
04/03/2004
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Modification des commissaires aux comptes à compter du 28/06/2003 : partant : Pierre HOTZE Commissaire aux comptes nouveau : Mme Pascale MOREL-BERARD, Commissaire aux comptes titulaire nouveau : M. Didier NECTOUX, Commissaire aux comptes suppléant Date d'effet : 28/06/2003
Numéro d'observation
606
Date d'ajout
04/03/2004
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Modification du conseil d'administration : partant : Hervé LASSEIGNE, administrateur Date d'effet : 24/07/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N°Siret : 408 489 532 00056 Code Ape : 2651B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique Code statistique attribué par l'Insee
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).