Entreprise : GAEC DES COLOMBIERES - SIREN 408 478 063
Identité
Dénomination
GAEC DES COLOMBIERES
Sigle
GAEC DES COLOMBIERES
SIREN (siège)
408 478 063
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
18/07/1996
Date de fin de la personne morale
31/12/2049
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
299440 EUR
Adresse du siège
2 Vialatte 63590 Cunlhat FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTTE BRUNO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Cunlhat
Nom, Prénom(s)
BESSEYRIAS MARIE JOSEE , HELENE , MARIE , JOSEE
Nom d'usage
COTTE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Cunlhat
Nom, Prénom(s)
BROWN Isobel , Jane
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1999
Commune de résidence
La Chapelle-Agnon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/1996
Siret
40847806300014
Nom commercial
GAEC DES COLOMBIERES
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime
Adresse
2 Vialatte
63590 , Cunlhat - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
745
Date d'ajout
16/06/2005
Description
Réduction du capital CAPITAL REDUIT DE 300.324,56 euros à 299.440,00 euros :ancien co gerant:COTTE HENRI - nouveau co gérant: COTTE MARIE-JOSEE Date d'effet : 01/05/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).