Entreprise : GAEC COIGNEAU - SIREN 408 227 577
Identité
Dénomination
GAEC COIGNEAU
SIREN (siège)
408 227 577
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1996
Début d’activité
16/07/1996
Date de fin de la personne morale
15/07/2046
Date de clôture
31/10
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
168870 EUR
Adresse du siège
LES COTEAUX 41270 LE POISLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COIGNEAU MANUEL , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Le Poislay
Nom, Prénom(s)
DENIAU SEVERINE
Nom d'usage
COIGNEAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Le poislay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/07/1996
Siret
40822757700017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES COTEAUX
41270 , LE POISLAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
296
Date d'ajout
16/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2011 : Partant : COIGNEAU Marie-Claude Renée Jeannine, Gérant associé La société est réduite à un associé unique à compter du 19/12/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
156
Date d'ajout
13/01/2009
Description
Réduction de capital à compter du 01/11/2008 Ancien : 129 581,66 EUR Nouveau : 99 605,78 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2008 : Partant : COIGNEAU Michel Gerard Gaston, Gérant(e)
Numéro d'observation
2253
Date d'ajout
27/07/2000
Description
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL DE M. MANUEL COIGNEAU ANCIEN : CELIBATAIRE NOUVEAU : MARIE LE 08/07/2000 A ARVILLE (41) SOUS LE REGIME DE PARTICIPATION AUX ACQUETS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).