Entreprise : DAC FINANCES SA - SIREN 408 198 596
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2021)
Dénomination
DAC FINANCES SA
SIREN (siège)
408 198 596
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2007
Date de fin de la personne morale
01/11/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
6 ALL DU RUISSEAU 92160 ANTONY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PALAYAN JEAN , ARTHUR , MANOUG
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
DURAND NORBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
ROUL ROBERT , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Blacé
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS DIDIER , YVES , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CH. CONTROLE ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rambouillet
Dénomination
FIDUS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40819859600012
Code APE
741J
Adresse
15 RUE DU GROS CHENE
42350 , LA TALAUDIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
40819859600020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans toutes entreprises industrielles ou commerciales. Négoce d'outils tranchants.
Adresse
6 ALL 6 Allée du Ruisseau
92160 , Antony - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3227
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/11/2020
Description
Dissolution à compter du 06/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 06/11/2020, liquidateur : PALAYAN JEAN ARTHUR MANOUG, siège de la liquidation : 6 Allée du Ruisseau 92160 Antony, parution de la publicité légale : La Loi en date du 13/11/2020
Numéro d'observation
69028
Date d'ajout
19/11/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 06/11/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
4818
Date d'ajout
02/11/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
4817
Date d'ajout
02/11/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).