Entreprise : SCI R.H.M - SIREN 407 864 081
Identité
(Entreprise radiée le 26/07/2021)
Dénomination
SCI R.H.M
SIREN (siège)
407 864 081
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1996
Date de fin de la personne morale
17/06/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
158 AV ROGER SALENGRO 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOCCARD BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
BOCCARD PATRICK , GERARD , FRANCIS , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ARALO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marcilly-d'Azergues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1996
Siret
40786408100010
Code APE
702A
Adresse
7 RUE DES EGLANTINES
69340 , FRANCHEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/06/1996
Siret
40786408100044
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Loueur d'immeubles
Adresse
158 AV 158 Avenue Roger Salengro
69100 , Villeurbanne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/06/1999
Siret
40786408100028
Code APE
702A
Adresse
21 RTE DU CAILLOU
69630 , CHAPONOST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.A.C. DU CAILLOU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2005
Siret
40786408100036
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
69380 , MARCILLY D'AZERGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROSE EN VIM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 28 Juillet 1999 Transfert du siège social et de l'Ets principal de 7 rue des Eglantines 69340 FRANCHEVILLE à 21 Route du Caillou Zac du Caillou 69630 CHAPONOST à compter du 21/06/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).