Entreprise : DE PEYROS - SIREN 407 789 957
Identité
Dénomination
DE PEYROS
SIREN (siège)
407 789 957
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1996
Début d’activité
01/06/1996
Date de fin de la personne morale
30/06/2046
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Cultures céréalières
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
83 AV TRESPOEY 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE ROBILLARD DENIS , MARIE , ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1924
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
DE ROBILLARD MARIE , JOSEPH , MICHEL , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Nom, Prénom(s)
DE ROBILLARD JEANNE , MARIE , DANIELLE
Nom d'usage
CLICQUOT DE MENTQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Lasserrade
Nom, Prénom(s)
DE ROBILLARD MARIE-DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
DE ROBILLARD MARIE-VERONIQUE
Nom d'usage
MONTJEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DE ROBILLARD MARIE-ODILE
Nom d'usage
DE CORBIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DE ROBILLARD MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
BARTHELEMY DE SAIZIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
MONTJEAN FRANCOIS-DENIS , MARIE , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Le Bouscat
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/06/1996
Siret
40778995700021
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Cultures céréalières
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
64350 , CORBERE-ABERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1996
Siret
40778995700013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
83 AV TRESPOEY
64000 , PAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF Nouveau montant : 1 524.49 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).