Entreprise : NIELDA - SIREN 407 686 047
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2021)
Dénomination
NIELDA
SIREN (siège)
407 686 047
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1996
Date de fin de la personne morale
09/06/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
68602.06 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE LA LADRIE 59491 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA PILATERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEXCO AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chereng
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE MARTIAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Dénomination
BL COMMISSARIAT ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tourcoing CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/1996
Siret
40768604700017
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de tous produits d'alimentation générale
Adresse
CHE ZAC de la Viscourt
59250 , Halluin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA VISCOURT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/01/2012
Siret
40768604700025
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
19 RUE DE LA LADRIE
59491 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA PILATERIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
25/02/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Décision de l'associé unique en date du 25-08-2020 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SAS ITM ALIMENTAIRE NORD - 24 RUE AGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS - RCS PARIS 452 534 472, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans TERRES ET TERRITOIRES du 28-08-2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/12/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-10-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).