Entreprise : SARL DARBOIS - SIREN 407 050 210
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2024)
Dénomination
SARL DARBOIS
SIREN (siège)
407 050 210
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2009
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
48783.69 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES ECOLES 50370 BRECEY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRECEY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGRENNE THIERRY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
VIRE
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS BRIGITTE
Nom d'usage
DEGRENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
VIRE
Nom, Prénom(s)
DEGRENNE (EMILE) , GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1925
Commune de résidence
VIRE
Nom, Prénom(s)
HAMELIN JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AVRANCHES
Nom, Prénom(s)
LECARDONNEL THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AVRANCHES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/10/1970
Siret
40705021000027
Code APE
205A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET COMMERCIALISATION D'OBJETS - BOISSELLERIE
Adresse
19 RUE 19 RUE DES ECOLES
50370 , BRECEY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRECEY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
216
Date d'ajout
05/01/2024
Description
Radiation d'office du RCS Coutances le 05/01/2024 avec effet au 05/01/2024 Dissolution par arrivée du terme. Entreprise cessée depuis le 31/12/1993 au répertoire Sirene
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
197
Date d'ajout
31/01/1995
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE SUITE A LA FUSION-ABSORPTION EFFECTUEE PAR LA SOCIETE SODIBOIS PRODUCTIONS (RCS GRANVILLE B 343 354 932). PV DU 30.12.94.
Numéro d'observation
2460
Date d'ajout
30/12/1992
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ANCIENNE ADRESSE : LE PONT DE PIERRE 50370 BRECEY NOUVELLE ADRESSE : 19 RUE DES ECOLES 50370 BRECEY PV DU 30.06.92.
Numéro d'observation
341
Date d'ajout
03/02/1992
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN S.A. ADMINISTRATEURS : DEGRENNE THIERRY - DEGRENNE NEE FRANCOIS BRIGITTE - ET DEGRENNE GUY PRESIDENT DU C.A. DEGRENNE THIERRY COMMISSAIRE AUX CPTES TITULAIRE : HAMELIN JEAN COMMISSAIRE AUX CPTES SUPPLEANT : LECARDONNEL THIERRY A CPTER DU 01.10.91
Numéro d'observation
574
Date d'ajout
22/03/1991
Description
DATE DE CLOTURE D'EXERCICE SOCIAL FIXEE AU 31.12 AU LIEU DU 30.09 (AGE DU 28.09.90)
Numéro d'observation
2268
Date d'ajout
22/11/1990
Description
NOMINATION DE M. THIERRY DEGRENNE, EN QUALITE DE GERANT, EN REMPLACEMENT DE MME SUZANNE GAUTIER, DEMISSIONNAIRE. CAPITAL PORTE DE 80.000F A 320.000F A CPTER DU 01.10.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FONDS DE BOISSELLERIE ACQUIS DE MRS LETOURNEUR ET SEIGNEUR LE 01.09.70 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE DE L'ETABL. DE SARTILLY "GRANDE RUE" A BRECEY "LE PONT DE PIERRE" A CPTER DU 06.05.71 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 320 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 48 783.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).