Entreprise : SOCIETE IMMOBILIERE DE BASSE NORMANDIE - SIREN 405 750 670
Identité
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE DE BASSE NORMANDIE
Sigle
S.I.B.N.
SIREN (siège)
405 750 670
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
25/03/1911
Date de fin de la personne morale
31/12/2039
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Acquisition ou échange de tous immeubles, leur mise en valeur au moyen de l'édification, de construction existant, la location ou la vente de ces immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
9 RUE CHANOINE BERANGER 50300 AVRANCHES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
INSTITUT NOTRE DAME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTELOUP JEAN , MAURICE , MARIE , GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Avranches
Dénomination
SYNDICAT PROFESSIONNEL ECCLESIASTIQUE
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Coutances
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/1911
Siret
40575067000029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition ou échange de tous immeubles, leur mise en valeur au moyen de l'édification, de construction existant, la location ou la vente de ces immeubles
Autres Activités
Acquisition ou échange de tous immeubles, leur mise en valeur au moyen de l'édification, de construction existant, la location ou la vente de ces immeubles
Adresse
9 RUE CHANOINE BERANGER
50300 , AVRANCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
INSTITUT NOTRE DAME
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3691
Date d'ajout
03/08/2005
Description
Transformation de la société - Transformation de la Société Anonyme en Société par Actions Simplifiée. - Composition de l'administration de la société : anciennement : Président du Conseil d'Administration : M. Emile LELIEVRE, Administrateurs : SYNDICAT PROFESSIONNEL ECCLESIASTIQUE, représenté par M. Dominique JOUENNE, MME Elisabeth LUCAS née LECHEVALLIER, L'Association des anciens élèves de l'institut Notre Dame représentée par M. Emile PETITPAS. Nouvellement : Président : M. Emile LELIEVRE, Personne ayant le pouvoir d'engager la société : SYNDICAT PROFESSIONNEL ECCLESIASTIQUE, représenté par M. Dominique JOUENNE. Date d'effet : 24/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Granville a été rattaché au tribunal de commerce de Coutances par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 750 000.00 FRF nouveau montant : 114 336.76 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).