Entreprise : SCI LES JARDINS FLEURIS - SIREN 405 388 778
Identité
(Entreprise radiée le 19/09/2024)
Dénomination
SCI LES JARDINS FLEURIS
SIREN (siège)
405 388 778
Date d'immatriculation au RNE
30/05/1996
Date de fin de la personne morale
29/05/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
228.67 EUR
Adresse du siège
ZA DE TREHUINEC 56890 PLESCOP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLESCOP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE QUENTREC PATRICIA , JOSEPH , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Plescop
Nom, Prénom(s)
LE LOUARN BERNARD , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Ploërmel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/04/1996
Siret
40538877800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la vente, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
ZA DE TREHUINEC
56890 , PLESCOP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLESCOP
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10143
Date d'ajout
19/09/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/09/2024
Description
Dissolution à compter du 31/08/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2024, siège de la liquidation : Zone Artisanale de Tréhuinec 56890 Plescop, parution de la publicité légale : letelegramme.fr paru le 05/09/2024
Numéro d'observation
10178
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/10/2019 : Modifié : LE QUENTREC Patricia, Joseph, Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant Zone Artisanale de Tréhuinec 56890 Plescop Modification relative aux associés à compter du 17/10/2019 : Nouveau : LE LOUARN Bernard, Jean, François, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228.67 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).