Entreprise : SVTE - SIREN 405 372 848
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/2020)
Dénomination
SVTE
Sigle
S V T E
SIREN (siège)
405 372 848
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1996
Date de fin de la personne morale
20/05/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
7 PL DU 11 NOVEMBRE 1918 93000 BOBIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER MICHEL MICHEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1996
Siret
40537284800011
Code APE
453A
Adresse
31 RUE ROGER SALENGRO
93430 , VILLETANEUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1996
Siret
40537284800029
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
INSTALLATION DE SYSTEMES ELECTRIQUES
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
14 RUE FREDERIC OZANAM
93430 , VILLETANEUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/05/1996
Siret
40537284800037
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Installation de systèmes électriques
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
7 PL 7 Place du 11 Novembre 1918
93000 , Bobigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7561
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : BOYER MICHEL, siège de la liquidation : 14 Avenue DU COLONEL FABIEN 93200 Saint-Denis, parution de la publicité légale : La Loi en date du 28/01/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).