Entreprise : D F M FRANCE - SIREN 405 300 344
Identité
(Entreprise radiée le 25/06/2001)
Dénomination
D F M FRANCE
SIREN (siège)
405 300 344
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1996
Date de fin de la personne morale
16/05/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
11 AV DE LA REINE ASTRID 94480 ABLON-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEFOUNI BAYA
Nom d'usage
SOUNA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Limeil-Brévannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1996
Siret
40530034400018
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conseil et assistance auprès des entreprises en matière de développement économique et de gestion administrative, financière et commerciale
Adresse
11 AV 11 Avenue DE LA REINE ASTRID
94480 , Ablon-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14165
Date d'ajout
25/06/2001
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12136
Date d'ajout
22/06/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21/06/2001 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Garnier Michel , nom du liquidateur : Me Cariven Jacqueline
Numéro d'observation
11672
Date d'ajout
12/05/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 11/05/2000 , la liquidation judiciaire sous le numéro 00j00371 , date de cessation des paiements le 11/11/1998 , désigne juge commissaire m. Michel Garnier , juge commissaire suppléant m. Bernard Pierrelle , liquidateur me Jacqueline Cariven 9 et 11 rue Georges Enesco 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).