Entreprise : MARY AUTOMOBILES LISIEUX - SIREN 405 154 493
Identité
Dénomination
MARY AUTOMOBILES LISIEUX
SIREN (siège)
405 154 493
Date d'immatriculation au RNE
13/05/1996
Début d’activité
01/04/1996
Date de fin de la personne morale
12/05/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Achat vente en gros en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de location neufs et d'occasion location de véhicules avec ou sans chauffeur dépannage entretien réparation de véhicules tôlerie peinture.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
LA BRIQUETERIE 14100 GLOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARY FRANCOIS , GUY , BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Saint-Désir
Dénomination
PTBG ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Colombelles
Dénomination
HOLDING FRANCOIS MARY
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Glos
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40515449300051
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente en gros en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de location neufs et d'occasion location de véhicules avec ou sans chauffeur dépannage entretien réparation de véhicules tôlerie peinture.
Adresse
LA BRIQUETERIE
14100 , GLOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
40515449300044
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité : Garage tôlerie origine du fonds : Création code ape : 502z Siret : 405 154 493 00044
Adresse
RTE NATIONALE 13
14100 , SAINT-DESIR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE EMPLOI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/1996
Siret
40515449300010
Code APE
501Z
Adresse
61 BD SAINTE ANNE
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/1996
Siret
40515449300028
Code APE
501Z
Adresse
1 RUE DU GAZ
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2000
Siret
40515449300036
Code APE
501Z
Adresse
LE BOIS SIMON
14590 , MOYAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2177
Date d'ajout
01/08/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2014 : Partant : SA COGEDIAC ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire Partant : MAUCHAND Bernard, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : PTBG ET ASSOCIES (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : PELLETIER Mathias, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
458
Date d'ajout
06/02/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2013 : Partant : MARY FRANCOIS, Président Nouveau : HOLDING FRANCOIS MARY (SAS), Président
Numéro d'observation
887
Date d'ajout
07/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/06/2008 : Partant : DUMONT ERIC, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Nouveau : MAUCHAND Bernard, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
Numéro d'observation
599
Date d'ajout
28/04/2008
Description
Résiliation de la location-gérance d'une branche d'activité du fonds PRINCIPAL situé r.N. - Lieudit la Briqueterie 14100 Glos à compter du 01/03/2008 Vente d'une branche d'activité à compter du 01/03/2008 : Activité cédée : commercialisation des pièces de rechange à la clientèle des professionnels et des particuliers Acquéreur : MARY DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE (RCS Caen 499 785 707) Modification d'activité de l'établissement principal situé r.N. - Lieudit la Briqueterie 14100 Glos A COMPTER DU 01/03/2008 ANCIENNE : Achat vente en gros en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de location neufs et d'occasion location de véhicules avec ou sans chauffeur dépannage entretien réparation de véhicules tôlerie peinture, commercialisation des pièces de rechange NOUVELLE : Achat vente en gros en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de location neufs et d'occasion location de véhicules avec ou sans chauffeur dépannage entretien réparation de véhicules tôlerie peinture.
Numéro d'observation
347
Date d'ajout
04/03/2008
Description
La branche complète d'activite sur l'établissement principal donné en location gérance à compter du 01/12/2007 : La branche d'activité de : commercialisation des pièces de rechange à la clientèle des professionnels et particuliers du fonds situé route Nationale. - Lieudit la Briqueterie 14100 Glos est donné en location-gérance A MARY AUTOMOBILES PIECES DE RECHANGE - MDPR (RCS CAEN 499 785 707)
Numéro d'observation
188
Date d'ajout
05/02/2008
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé r.N. - Lieudit la Briqueterie 14100 Glos à compter du 30/11/2007, suite à la résiliation de la location-gérance consentie par la SAS MARY AUTOMOBILES DEAUVILLE de la branche d'activité Ancienne : achat vente en gros ou en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de locomotion neufs et d'occasion location de véhicules avec ou sans chauffeur dépannage entretien réparation de véhicules achat vente en gros ou en détail de tous accessoires et pièces se rattachant directement ou indirectement aux véhicules tôlerie peinture. La branche d'activité relative à la commercialisation des pièces de rechange dudit fonds de commerce, à savoir la clientèle professionnelle des garagistes, mécaniciens réparateurs automobiles, agents peugeot des concessionnaires Peugeot de véhicules neufs, des réparateurs, agrées Peugeot, situés sur les cantons de Trouville, Pont l'Evêque et Honfleur, pour lequel le loueur est immatriculé sous le numéro 477 150 015 au registre du commerce et des sociétés de Honfleur (location-gérance) Nouvelle : Achat vente en gros en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de location neufs et d'occasion location de véhicules avec ou sans chauffeur dépannage entretien réparation de véhicules tôlerie peinture
Numéro d'observation
390
Date d'ajout
30/03/2006
Description
Adjonction d'activité Adjonction d'activité sur prise en location gérance de : La branche d'activité relative à la commercialisation des pièces de rechange dudit fonds de commerce, à savoir la clientèle professionnelle des garagistes, mécaniciens réparateurs automobiles, agents Peugeot des concessionnaires Peugeot de véhicules neufs, des réparateurs agréés Peugeot, situés sur les cantons de Trouville, pont l'évêque et Honfleur, pour lequel le loueur est immatriculé sous le numéro 477 150 015 au registre du commerce et des sociétés de Honfleur Date d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
1256
Date d'ajout
26/10/2005
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Transfert du siège social et l'ETS principal de 61 Bld Ste Anne 14100 Lisieux au lieudit la briqueterie 14100 Glos. Date d'effet : 26/09/2005
Numéro d'observation
928
Date d'ajout
23/07/2002
Description
Modification autre Nomination de la société Cogediac Et associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Michel Ferrand dont le mandat est arrivé à expiration nomination de Monsieur Eric Dumont en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur François Dolige dont le mandat est arrivé à expiration Date d'effet : 28/05/2002
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
07/01/2002
Description
Modification autre Changement de dénomination sociale ancienne : Garage Jonquard-Mary nouvelle : Mary automobiles Lisieux Date d'effet : 19/12/2001
Numéro d'observation
1373
Date d'ajout
28/11/2001
Description
Modification autre Démission de Monsieur Jean-Philippe Jonquard de ses fonctions de directeur général Date d'effet : 31/07/2001
Numéro d'observation
1374
Date d'ajout
28/11/2001
Description
Modification autre Transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée augmentation du capital social et conversion en euros ancien : 2 250 000 F nouveau : 342 000 euros fin des fonctions d'administrateurs de Monsieur François Mary Monsieur Jean-Philippe Jonquard Monsieur Herve Mary et madame Béatrice Jonquard Monsieur François Mary ancien président du conseil d'administration devient président changement d'adresse de Monsieur Mary : Ancienne : La butte aux pages 14100 Blangy-le-Château nouvelle : 69 route de Caen 14100 Saint-Désir Monsieur Michel Ferrand demeuré commissaire aux comptes titulaire et Monsieur François Dolige demeuré commissaire aux comptes suppléant Date d'effet : 08/10/2001
Numéro d'observation
714
Date d'ajout
13/06/2001
Description
Modification autre Suppression de l'ETS complémentaire sis à Moyaux le bois Simon Date d'effet : 31/03/2001
Numéro d'observation
552
Date d'ajout
03/05/2001
Description
Modification autre Ouverture d'un établissement complémentaire à saint-désir (14100) Lotissement de la zone d'emploi et d'activité RN 13 activité : Garage tôlerie origine du fonds : Création Date d'effet : 01/07/2000
Numéro d'observation
211
Date d'ajout
14/02/2001
Description
Modification autre Ouverture d'un établissement complémentaire sis à Moyaux (14590) le bois Simon suite à la transmission universelle du patrimoine de la société garage Moyaux automobiles à l'associé unique la société Jonquard Mary Date d'effet : 20/12/2000
Numéro d'observation
180
Date d'ajout
08/02/2000
Description
Modification autre Suppression de l'établissement complémentaire exploité à Lisieux (14100) 1 rue du gaz Date d'effet : 31/05/1999
Numéro d'observation
319
Date d'ajout
02/03/1999
Description
Modification autre Adjonction de l'activité de tôlerie peinture, suite à l'achat d'un fonds de commerce de tôlerie peinture exploité 61 bd Sainte-Anne 14100 Lisieux à la société de participation et de gestion Jonquard et associés (Rcs Lisieux 326-624-236 date de modification 02.03.99) moyennant le prix de 1 000 000 F. Entrée en jouissance : 02.01.1999 journal d'annonces légales : La renaissance du 15.01.1999 premier avis publié dans le Bodacc numéro XXVIIe du 09.02.1999 oppositions : Au siège du fonds vendu à compter du 02/01/99
Numéro d'observation
1488
Date d'ajout
02/12/1996
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) Sis à Lisieux (14100) 1 rue du gaz suite à l'apport partiel d'actif de la sa garage Jonquard - Rcs Lisieux B 627 350 291 - activité: Achat vente en gros ou en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de locomotion neufs et d'occasion dépannage entretien réparation véhiculés achat vente gros ou demi-gros ou en détail de tous accessoires et pièces se rattachant directement ou indirectement aux véhicules - exploitation directe à compter du 01/04/96
Numéro d'observation
1339
Date d'ajout
25/10/1996
Description
Prise d'activité Sur un Fds sis à Lisieux, 61 bd Ste Anne - apport partiel d'actif d'une branche complète et autonome d'activité de la société garage Jonquard entraînant augmentation de capital porte de 250.000 F à 2.250.000 F activité: achat vente en gros ou en détail de tous véhicules automobiles engins et tous moyens de locomotion neufs et d'occasion location de véhicules avec ou sans chauffeur dépannage entretien réparation de véhicules achat vente en gros ou en détail de tous accessoires et pièces se rattachant directement ou indirectement aux véhicules à compter du 01/04/96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).