Entreprise : SCI DES ESSES - SIREN 405 142 654
Identité
Dénomination
SCI DES ESSES
SIREN (siège)
405 142 654
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1996
Date de fin de la personne morale
28/04/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
6402.86 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU PILAT 42410 PELUSSIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERLAND SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Pélussin
Nom, Prénom(s)
VALLOT RICHARD , HERVE , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Roisey
Nom, Prénom(s)
EPARVIER CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Pélussin
Nom, Prénom(s)
EPARVIER JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Pélussin
Nom, Prénom(s)
MARTHOURET CHRISTOPHE , ALAIN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Bessey
Nom, Prénom(s)
VALLOT PHILIPPE , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Roisey
Nom, Prénom(s)
CHAVAS GERARD , JOSEPH , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Pélussin
Nom, Prénom(s)
BACHE RENEE , MARIE , PAULE
Nom d'usage
PITIOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Saint-Paul-en-Jarez
Nom, Prénom(s)
JUTHIER ROMAIN , XAVIER , SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Maclas
Nom, Prénom(s)
VALLOT JEAN , CLAUDE , LUCIEN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Roisey
Nom, Prénom(s)
JOURJON MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Bessey
Nom, Prénom(s)
EPARVIER JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Pélussin
Nom, Prénom(s)
CHATAIGNON DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Sainte-Croix-en-Jarez
Nom, Prénom(s)
SAUVIGNET PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Pélussin
Nom, Prénom(s)
DEMAREST VERONIQUE , MARIE-THERESE , LUCIENNE
Nom d'usage
JUTHIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Saint-Jacques-d'Atticieux
Nom, Prénom(s)
GALLIEN HUGUETTE , CLAUDE
Nom d'usage
CHATAIGNON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Sainte-Croix-en-Jarez
Nom, Prénom(s)
CHAVAS LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Pélussin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/06/2012
Siret
40514265400020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE DU PILAT
42410 , PELUSSIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1996
Siret
40514265400012
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
19 RUE L ANCIENNE POSTE
42410 , PELUSSIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/002035
Date d'ajout
08/02/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 10/12/2022 - Siège de la liquidation : le Mas de la Brondelle 42410 PELUSSIN - Publicité dans un journal d'annonces légales : Actu.fr du 11/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/002035
Date d'ajout
08/02/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 10/12/2022
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).