Entreprise : ITAL FRUIT FRANCE - SIREN 405 135 435
Identité
Dénomination
ITAL FRUIT FRANCE
SIREN (siège)
405 135 435
Date d'immatriculation au RNE
09/05/1996
Date de fin de la personne morale
08/05/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
149 AV DU MAINE 75014 PARIS 14 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYMOND MARIE-CHRISTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PICOT GHISLAINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Rungis
Dénomination
S.C.G.R. SOCIETE DE COMPTABILITE DE GESTION ET DE REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/09/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1996
Siret
40513543500049
Nom commercial
ITAL FRUIT FRANCE
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
INTERMEDIAIRE DU COMMERCE EN PRODUITS ALIMENTAIRES. COMMERCE DE GROS FRUITS ET LEGUMES PRIMEURS JUS DE FRUITS IMPORTEXPORT RELATIF A CES ACTIVITES ET TOUT PRODUIT DERIVE ACTIVITEFINANCIERE, CIVILE OU COMMERCIALE POUVANT SE RATTACHER A CET OBJET
Adresse
149 AV 149 avenue du Maine
75014 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2000
Siret
40513543500031
Code APE
513A
Adresse
131 RUE DE CREQUI
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1996
Siret
40513543500015
Code APE
513A
Adresse
99 B AV DU GENERAL LECLERC
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1997
Siret
40513543500023
Code APE
513A
Adresse
20 RUE DU PONT DES HALLES
94150 , RUNGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
40513543500056
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Adresse
1 RUE BAS MARIN
94320 , THIAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 707
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
15/07/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 13-07-2016 A PRONONCE LA JONCTION sous patrimoine commun à l'égard de la SARL à associé unique Société Construction Immobilière Vente Gestion Finance (CIVGF) RCS 494404544.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
03/09/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 02/09/2010 A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P200903305 DESIGNE LIQUIDATEUR SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane GORRIAS 1 place Boieldieu 75002 Paris NOM DU JUGE-COMMISSAIRE Monsieur AGNIEL MET FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en la personne de Me ABITBOL
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
02/07/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 01/07/2010 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 8/6/2010 soit jusqu'au 8/10/2010
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
08/03/2010
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 04/03/2010 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 08/02/2010
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/10/2009
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE EN DATE DU 08/10/2009 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P200903305 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 28/09/2009, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR AGNIEL, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MONSIEUR PHILIPPE, ADMINISTRATEUR : SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL EN LA PERSONNE DE ME ABITBOL 41 RUE DU FOUR 75006 PARIS, AVEC POUR MISSION : d'assister, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP B.T.S.G EN LA PERSONNE DE ME STÉPHANE GORRIAS 1 PLACE BOIELDIEU 75002 PARIS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 08/02/2010, LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU MANDATAIRE JUDICIAIRE DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION AU BODACC.
Numéro d'observation
98571
Date d'ajout
24/03/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
98573
Date d'ajout
24/03/2004
Description
La société a par décision du 10/03/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 15/03/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).