Entreprise : TRANSCARTES - SIREN 404 946 212
Identité
Dénomination
TRANSCARTES
SIREN (siège)
404 946 212
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1996
Date de fin de la personne morale
05/05/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
400000 Francs
Adresse du siège
RUE LOUIS PERGAUD 16000 ANGOULEME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBES JEAN , MAURICE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Saint-Michel
Nom, Prénom(s)
DAMPERAT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
DESMONTS NICOLE
Nom d'usage
DUVENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
RIFFAUD PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
VIEIRA DA SILVA JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
La Couronne
Nom, Prénom(s)
VIEIRA DA SILVA FRANCIS , JEAN , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
La Couronne
Dénomination
GARDILLOU DAMPERAT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angoulême
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/03/1996
Siret
40494621200028
Code APE
252G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Conception et fabrication de cartes ( de fidélité, commerciales, d'accès, ban- caires, à puces...), promotion, commercialisation et distribution desdits produits ; conseils en technique d'impression et dédition, en image de marque et en positionnement de produits.
Adresse
RUE LOUIS PERGAUD
16000 , ANGOULEME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/04/1998
Description
: Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/05/1996
Description
Historique des observations depuis le 06/05/1996 : Transmission universelle du patrimoine à SA SAGEM.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 01/01/1998 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 26/03/1996. CESSATION TOTALE ACTIVITE MAINTIEN IMMATRICULATION RCS - Date de cessation d'activité : 01/01/1998. - Précision sur le sort du fonds : Repris par associé unique. DISSOLUTION - Date de dissolution : 30/01/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).