Entreprise : GROUPE IMAGES & COMMUNICATION - SIREN 404 880 262
Identité
Dénomination
GROUPE IMAGES & COMMUNICATION
SIREN (siège)
404 880 262
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1996
Date de fin de la personne morale
21/04/2095
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
24 AV CARNOT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABAT PATRICK ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/04/1996
Siret
40488026200013
Code APE
221A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Édition
Adresse
24 AV 24 Avenue CARNOT
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5213
Date d'ajout
26/03/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 24/03/1999 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m marc Corpechot , nom du liquidateur : me pierre Segui . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26 Mars 1999 , sous le numéro 97j00675
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8724
Date d'ajout
05/06/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 05/06/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j00675 , date de cessation des paiements le 18/12/1996 , désigne juge commissaire m marc Corpechot , juge commissaire suppléant m. jean pierre Lugan , liquidateur me pierre Segui 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).