Entreprise : LES CARNETS DE L ALPHA - SIREN 404 707 770
Identité
Dénomination
LES CARNETS DE L ALPHA
SIREN (siège)
404 707 770
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1996
Début d’activité
01/04/1996
Date de fin de la personne morale
02/04/2095
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Edition de publications de presse et plus particulièrement exploitation du journal "la gazette ariégeoise" et de façon plus générale l'édition sur tous supports
Code APE
5813Z - Édition de journaux
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUFFIE 09000 FOIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT LAURENCE , FRANCOISE , ELISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Foix
Nom, Prénom(s)
DUPONT CECILE , JACQUELINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Foix
Nom, Prénom(s)
DUPONT JEAN , FELIX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Foix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40470777000016
Enseigne
LA GAZETTE ARIEGEOISE
Code APE
5813Z - Édition de journaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Edition de publications de presse et plus particulièrement exploitation du journal "la gazette ariégeoise" et de façon plus générale l'édition sur tous supports
Autres Activités
Edition de publications de presse et plus particulièrement exploitation du journal "la gazette ariégeoise" et de façon plus générale l'édition sur tous supports
Adresse
RUFFIE
09000 , FOIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/04/1996
Description
Historique des observations RCS : FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE LA SOCIETE IMPACT ET COMMUNICATION RCS FOIX : B 348 787 987 A COMPTER DU 01.04.96 POUR UNE DUREE DE UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION INSERTION ET AVIS DE CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 05.04.96 Mention du 26/09/2001 : ACHAT DU FONDS PAR LE LOCATAIRE GERANT A compter du : 06/08/2001 Acquisition du fonds précedemment exploité en location gérance au prix de 570.000 FRF Oppositions : ME NAVARRO, AVOCAT A FOIX Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 14/09/2001 TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME A compter du : 06/08/2001 Ancienne forme juridique : SARL Ancien gérant : MLE DUPONT CECILE Ancien capital : 30.000 FRF Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 14/09/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).