Entreprise : EARL NOLLE - SIREN 404 682 130
Identité
Dénomination
EARL NOLLE
SIREN (siège)
404 682 130
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1996
Début d’activité
01/03/1996
Date de fin de la personne morale
17/04/2026
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/1997
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
activités agricoles activités agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
456000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE CHAMBRY 02000 AULNOIS-SOUS-LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOLLE FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Barenton-sur-Serre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40468213000012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
activités agricoles activités agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
3 RUE DE CHAMBRY
02000 , AULNOIS-SOUS-LAON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/06/2007
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 01.01.07, NOMINATION DE MONSIEUR FRANCOIS-XAVIER NOLLE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MADAME ODILE NOLLE, GERANTE DEMISSIONNAIRE. PICARDIE LA GAZETTE DU18.04.07 - DATE D'EFFET : 01/01/2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/10/2000
Description
--- A COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2000 NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : ODILE NOLLE EN REMPLACEMENT DE HUBERT NOLLE, DEMISSIONNAIRE ET CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL DE 3.000.000 F EN 456.000 EUROS PICARDIE LA GAZETTE DU 27 SEPTEMBRE 2000
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/04/1996
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A207 le 18/04/1996 --- Publicité a u Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jo urnal le 02/04/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).