Entreprise : SENAGES - SIREN 404 578 262
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2022)
Dénomination
SENAGES
SIREN (siège)
404 578 262
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1996
Date de fin de la personne morale
04/04/2095
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARSALEIX ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Ormesson-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BOUCHETEIL HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SENAC CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Le Coudray-Montceaux
Nom, Prénom(s)
PULTIERE MARIE SUZANNE ANNETTE
Nom d'usage
SENAC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Le Coudray-Montceaux
Dénomination
AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE ACI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2000
Siret
40457826200028
Code APE
741J
Adresse
RTE DE PARIS
14120 , MONDEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40457826200010
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Holding
Adresse
2 RUE 2 Rue DE L EGLISE
91830 , Le Coudray-Montceaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13130
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Dissolution à compter du 31/01/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2022, liquidateur : SENAC CLAUDE RAYMOND, siège de la liquidation : 2 Rue DE L EGLISE 91830 Le Coudray-Montceaux, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Ile-de-France paru le 18/02/2022
Numéro d'observation
29421
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/02/2000
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28 01 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).