Entreprise : GAEC LES COLLINES - SIREN 404 528 895
Identité
Dénomination
GAEC LES COLLINES
SIREN (siège)
404 528 895
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1996
Début d’activité
01/04/1996
Date de fin de la personne morale
31/03/2046
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Activités réputées agricoles
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
15900 EUR
Adresse du siège
LA BODONNIERE 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La salle et chapelle Aubry
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLINEAU CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
COLLINEAU SAMUEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40452889500018
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activités réputées agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
la Bodonière
49110 , Montrevault-sur-Èvre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La salle et chapelle Aubry
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
667
Date d'ajout
11/01/2008
Description
Réduction puis augmentation de capital à compter du 01/10/2007 Ancien : 6097,96 EUR Nouveau : 15900 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Partant : COLINEAU Jean-Marie, CO-GÉRANT Partant : COLINEAU Louis, CO-GÉRANT Modificaétion relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Nouveau : COLLINEAU Christophe, GÉRANT(E) Nouveau : COLLINEAU Samuel, GÉRANT(E)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 40 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 097.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).