Entreprise : SC ALEXANDRE BIGAY - SIREN 404 479 677
Identité
Dénomination
SC ALEXANDRE BIGAY
SIREN (siège)
404 479 677
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1996
Date de fin de la personne morale
02/04/2095
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
LAVORT 63300 DORAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DORAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUVADET PIERRE , RENE , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
CHARROUX
Nom, Prénom(s)
MORAND ANTOINE , PIERRE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
DORAT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/03/1996
Siret
40447967700019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION ET LA GESTION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
LAVORT
63300 , DORAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DORAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12926
Date d'ajout
30/09/2019
Description
Radiation d'office du RCS le 30/09/2019 avec effet au 03/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7739
Date d'ajout
03/06/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Mention d'office de cessation d'activité conformément à l'article R123-125 alinéa 1 du code de commerce. Date d'effet : 03/06/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
75
Date d'ajout
27/01/1997
Description
CAPITAL PORTE DE 10.000 F A 210.000 F -A COMPTER DU 13/12/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 210 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 32 014.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).