Entreprise : SOMATUR - SIREN 404 461 097
Identité
Dénomination
SOMATUR
SIREN (siège)
404 461 097
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1996
Début d’activité
03/06/1996
Date de fin de la personne morale
03/04/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
VENTE DE TOUS ARTICLE SE RATTACHANT A L'ALIMENTATION GENERALE ET D'UNE MANIERE GENERALE REALISATION DE TOUTES AFFAIRES CONCERNANT LES PRODUITS POUVANT ETRE VENDUS DANS LES SUPERMARCHES
Code APE
4711F - Hypermarchés
Capital social
304898 EUR
Adresse du siège
550 RUE DU GRAND PRE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tourlaville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALOCHE VALERIE , AURORE , EMILIE
Nom d'usage
FORTIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
FORTIN THOMAS , YANN , LOUIS
Nom d'usage
FORTIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
L2P AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
CABINET KRIBS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Contest
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/1996
Siret
40446109700010
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711F - Hypermarchés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de tous articles se rattachant à l'alimentation générale et d'une manière générale réalisation de toutes affaires concernant les produits pouvant être vendus dans les supermarchés
Adresse
550 RUE DU GRAND PRE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tourlaville
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2116
Date d'ajout
12/11/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2012 : Nouveau : COUASNON Philippe, Pierre, Daniel, Président. Partant : ROZIER Philippe, Président Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2012 : Modifié : CABINET KRIBS, Commissaire aux comptes titulaire, demeurant 2 rue Jane Addams - Parc Athéna 14280 Saint-Contest. Augmentation de capital de 720855 € suivie d'une réduction de capital de 720855 € à compter du 01/10/2012 AGE du 01/10/2012. L'agriculteur normand du 11/10/2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
887
Date d'ajout
26/04/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/04/2012 : Partant : COUASNON Philippe, Pierre, Daniel, Président Nouveau : ROZIER Philippe, Henri, François, Président Acte du 03/04/2012. La gazette de la Manche du 18/04/2012.
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
06/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/01/2012 : Partant : BOISARD Philippe Christian Marie, Directeur général Partant : BOISARD Isabelle Nathalie Jeanne, Président Nouveau : COUASNON Philippe, Pierre, Daniel, Président PV de décision du 02/01/2012. La presse de la Manche du 05/01/2012.
Numéro d'observation
1280
Date d'ajout
27/05/2008
Description
Transformation de la société à compter du 28.04.08 : anc : SA / nv : SAS - Pdg et Adm partant : MR LAUNAY Alain - Dgd et adm partant : MME LAUNAY Véronique - Adm partants : MR GIROULT DANY et PRAUD Jacques - Nv président : MME BOISARD Isabelle - Nv directeur général : Mr Boisard Philippe - pv age du 28.04.08 et pv du 28.04.08 - la gazette de la manche du 07.05.08
Numéro d'observation
627
Date d'ajout
08/03/2007
Description
A CPTER DU 28/05/04 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LOI DU 15/05/01 : ADS - PCA ET DIRECTEUR GENERAL : MR LAUNAY ALAIN ( ANC ADS - PCA ) - ADS ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : MME LAVIEILLE EPOUSE LAUNAY VEERONIQUE ( ANC ADS ET DIRECTEUR GENERAL) - ARRONDISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL A L EURO PRES POUR LE RAMENER A 304 898 euros ( ANC : 304 898.03 euros ) - PVS AGM 28/05/04 ET PV CA DU 28/05/04 - LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 07/03/07
Numéro d'observation
1749
Date d'ajout
04/07/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS : MR DANY GIROULT ET MR JACQUES PRAUD EN REMPLACEMENT DE MR PHILIPPE LELIEVRE ET DE MME ODILE LELIEVRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : LE CBT KRIBS EN REMPLACEMENT DE MR BARBE CHRISTIAN MAINTIEN DE LA SARL JACQUES LE PRIOL & ASSOCIES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT AGO DU 26/06/00 - GAZETTE DE LA MANCHE DU 27/06/01 Date d'effet : 26/06/2000
Numéro d'observation
158
Date d'ajout
21/01/2000
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEURS PARTANTS: MLLE AMELIE LELIEVRE ET LA STE SIPOL ADMINISTRATEUR NOUVEAUX: MR LAUNAY ALAIN ET MME LAUNAY VERONIQUE PRESIDENT DU C.A PARTANT: MR LELIEVRE PHILIPPE PRESIDENT DU C.A NOUVEAU: MR LAUNAY ALAIN DIRECTEUR GENERAL PARTANT: MME ODILE LELIEVRE DIRECTEUR GENERAL NOUVEAU: MME VERONIQUE LAUNAY PV-CA DU 03.01.00 - PUB: GAZETTE DE LA MANCHE DU 14.01.00 Date d'effet : 05/01/2000
Numéro d'observation
1752
Date d'ajout
21/07/1999
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEUR PARTANT : MME LELIEVRE MADELEINE ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MLLE LELIEVRE AMELIE - AGO DU 04.06.99 (PUB: GAZETTE DE LA MANCHE DU 23.07.99)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).