Entreprise : SODEVA - SIREN 404 311 631
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2022)
Dénomination
SODEVA
SIREN (siège)
404 311 631
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1996
Date de fin de la personne morale
20/03/2095
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80220 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES JONNIERES 91570 BIEVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVILLERS ROGER , MARCEL , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Bièvres
Nom, Prénom(s)
JOUBERT JEAN , FRANCOIS , ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Le Plessis-Robinson
Nom, Prénom(s)
DEVILLERS ALEXANDRE , MAURICE , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Bièvres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
40431163100018
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable
Adresse
12 RUE 12 Rue des Jonnieres
91570 , Bièvres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
40431163100026
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
32 RUE DE VILGENIS
91300 , MASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
40431163100034
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
9 RUE DU CONSEIL DE L'EUROPE
91300 , MASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4586
Date d'ajout
26/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 05/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/10/2021
Description
Dissolution à compter du 01/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/10/2021, liquidateur : DEVILLERS Roger Marcel André, siège de la liquidation : 12 Rue des Jonnieres 91570 Bièvres, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Ile-de-France paru le 12/10/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).