Entreprise : SARL RIVE DROITE RIVE GAUCHE SERVICES - SIREN 404 284 820
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2022)
Dénomination
SARL RIVE DROITE RIVE GAUCHE SERVICES
SIREN (siège)
404 284 820
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1996
Date de fin de la personne morale
21/03/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
29 AV JEAN JAURES 33270 FLOIRAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEREL CHRISTOPHE , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Talence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40428482000010
Nom commercial
BORDEAUX 2 RIVES SERVICES
Code APE
454J
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Adresse
0029 AV
33270 , FLOIRAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24980
Date d'ajout
08/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bordeaux le 08/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10035
Date d'ajout
26/03/2004
Description
Par jugement en date du 10-03-2004 le Tribunal de commerce de Bordeaux déclare les opérations du redressement judiciaire de la société RIVE DROITE RIVE GAUCHE SERVICES SARL , clôturées pour extinction du passif et dit que les opérations de liquidation amiable de la société seront reprises -
Numéro d'observation
6257
Date d'ajout
17/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12-01-2004 nommant M. Daniel BOURGUES juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
53605
Date d'ajout
02/10/2003
Description
Le tribunal de commerce de BORDEAUX , a prononcé en date du 01-10-2003 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 20030774 , date de cessation des paiements le 01-10-2003 , et a désigné juge commissaire M. Jean-Marie PICOT , représentant créanciers SELARL Laurent MAYON 54 CRS Georges-Clémenceau 33000 BORDEAUX Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
53019
Date d'ajout
25/09/2003
Description
Dissolution à compter du 01-03-2003 (selon procès-verbal du 01-03-2003) le siège de la liquidation est fixé : 157 Cours Victor Hugo 33130 BEGLES
Numéro d'observation
17553
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
B1 2003-10-01 OUVERTURE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2003-10-09 GREFFE T.C DE BORDEAUX GREFFE T.C DE BORDEAUX SELARL LAURENT MAYON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).