Entreprise : SCI PATMOS - SIREN 404 263 592
Identité
Dénomination
SCI PATMOS
SIREN (siège)
404 263 592
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1996
Début d’activité
01/03/1996
Date de fin de la personne morale
21/03/2095
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES ET TERRAINS - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DES BIENS ACQUIS
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
PL DES FUSILLES 76880 ARQUES-LA-BATAILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS DES ARCHELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOULEY CHRISTINE , MARGUERITE , JEANNE
Nom d'usage
MANNEVILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
ARQUES LA BATAILLE
Nom, Prénom(s)
MANNEVILLE FRANCOIS , GEORGES , ANDRE , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
ARQUES LA BATAILLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40426359200028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES ET TERRAINS - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DES BIENS ACQUIS
Autres Activités
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES ET TERRAINS - ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DES BIENS ACQUIS
Adresse
PL DES FUSILLES
76880 , ARQUES-LA-BATAILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS DES ARCHELLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40426359200010
Code APE
702A
Adresse
30 RUE D'ISSOIRE
76200 , DIEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2964
Date d'ajout
31/10/2017
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 31/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
679
Date d'ajout
08/07/2004
Description
Transfert du siège social * CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT : 609.7960 EUROS * TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE DIEPPE 76200, CHEZ MR ET MME NICOLAS LOOS, 39 RUE D'ISSOIRE A ARQUES LA BATAILLE 76880, "LE CLOS D'ARCHELLES", PLACE DES FUSILLES LA SOCIETE A DECLARE NE PAS MAINTENIR D'ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE * MODIFICATION DE LA GERANCE CO-GERANT DEMISSIONNAIRE : MR NICOLAS LOOS NOUVELLE CO-GERANTE : MME MANNEVILLE NEE GOULEY CHRISTINE Date d'effet : 25/02/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).