Entreprise : MEDIANE-ETUDES ET COMMUNICATION - SIREN 404 188 104
Identité
Dénomination
MEDIANE-ETUDES ET COMMUNICATION
Sigle
MEC
SIREN (siège)
404 188 104
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1996
Début d’activité
01/03/1996
Date de fin de la personne morale
11/03/2046
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
LE BUREAU D'ETUDES ET L'INGENIERIE SOCIALE ET CULTURELLE ET PLUS GENE- RALEMENT, LA COMMUNICATION SUR TOUS SUPPORTS ET SOUS TOUTES SES FORMES AINSI QUE LA FORMATION.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LOCHE 71000 MACON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE ENTREPRISES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RYSTO FRANCOIS , ALAIN , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Crêches-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
40418810400016
Nom commercial
MEDIANE ETUDES ET COMMUNICATION
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
LE BUREAU D'ETUDES ET L'INGENIERIE SOCIALE ET CULTURELLE ET PLUS GENE- RALEMENT, LA COMMUNICATION SUR TOUS SUPPORTS ET SOUS TOUTES SES FORMES AINSI QUE LA FORMATION.
Autres Activités
LE BUREAU D'ETUDES ET L'INGENIERIE SOCIALE ET CULTURELLE ET PLUS GENE- RALEMENT, LA COMMUNICATION SUR TOUS SUPPORTS ET SOUS TOUTES SES FORMES AINSI QUE LA FORMATION.
Adresse
LOCHE
71000 , MACON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE ENTREPRISES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3002
Date d'ajout
29/10/2001
Description
NOMINATION DE MR RYSTO FRANCOIS EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR DESBOIS PATRICK DEMISSIONNAIRE Date d'effet : 29 août 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
438
Date d'ajout
05/03/1997
Description
M DESBOIS PATRICK EST NOMME GERANT EN REMPLACEMENT DE M RYSTO FRANCOIS GERANT DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 10.01.97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 08 mars 1996 -No A225 - DOCUMENTS A.P. du 08 mars 1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).